歴史を通してブラジルの大統領
ブラジルの政府は大統領制のある民主連邦共和国の政府です。 4年間の任期で選出される大統領は、国家元首と政府の首長であり、最大2期の任期を務めることができます。 大統領は政府の政権を補佐する首相を任命する。 ブラジル大統領はまた、他国との対外関係の維持、法案の拒否、囚人への恩赦の付与、国際条約の締結、裁判官の選任、および憲法に定められたその他の職務の遂行を含む、いくつかの職務を有している。 ペドロ2世皇帝に対する軍事クーデターの後、1889年にブラジル大統領制が制定されました。 それ以来37人の大統領がブラジルに奉仕している。 これらの大統領は以下を含みます。
デオドロ・ダ・フォンセカ
1827年8月5日、アラゴアス州のVila Madalenaで生まれたDeodoro da Fonsecaは、彼の初期の頃に軍事職を歴任し、有能で勇気ある軍人になりました。 彼の軍隊への貢献は彼をブラジルの国民的人物にしました。 1889年11月15日、フォンセカはペドロ2世皇帝を転覆させて暫定政府の首長となり軍事クーデターを起こし、それがブラジルの形成につながった。 彼は1891年2月25日にブラジルの大統領に選出されました。しかし、彼の指導者は彼と文民共和国によって支持された彼の副大統領との間の対立によって特徴づけられました。 1891年11月3日、彼は緊急事態を宣言し、1891年11月23日に大統領を辞任し、副大統領のフロリアーノ・ペイソトに辞任した。
フロリアーノ・ペイソト
フロリアーノ・ペイソトはブラジルの兵士で政治家で、「アイアン・マーシャル」と呼ばれていました。フロリアーノはブラジルをパラグアイ戦争に導いたときに彼のニックネームを得ました。 彼は1891年2月25日に最初に副大統領に選出され、1891年11月23日にフォンセカの辞任で大統領に就任しました。 彼は権力とナショナリズムを集中させ、リオデグランデドスルの鎮静的な軍事運動を破った。 フロリアーノは1984年11月15日に大統領を辞任しました。
プルデンテデモライス
Prudente de Moraisは最初の文民大統領であり、ブラジルの1891年憲法の下で一般投票で最初に選出されました。 彼はまた、1894年11月15日から1898年11月15日までの任期を務めた最初の大統領でもあります。彼は大統領になる前にサンパウロ州知事および上院議員の大統領でした。 彼の大統領はポルトガルとの外交関係の中断とCanudosの戦争によって特徴付けられました。 彼は反政府勢力との間で平和条約に調印し、それがRio de Grande do Sulでの紛争を終結させた。 彼はまたイギリスの銀行家たちの助けを借りて国の借金を一本化することに成功した。 境界紛争を解決するためのアルゼンチンへの対処に対する彼の努力は、米国大統領のグローバー・クリーブランドから賞賛を集めました。
結論
現職の大統領、ミシェル・テメルは、同じ日に上院でディルマヴァナルセフ大統領が弾劾された後、2016年8月31日に就任しました。 Dilmaの副社長だったTemerは、2019年1月1日まで、前任者の任期の残りを務めると予想されています。彼は、ブラジルの第37代大統領になりました。
歴史を通してブラジルの大統領
ブラジルの大統領 | オフィス内の用語 |
デオドロ・ダ・フォンセカ | 1891年 |
フロリアーノ・ペイソト | 1891-1894 |
プルデンテデモライス | 1894-1898 |
カンポスセールス | 1898-1902 |
ロドリゲスアルベス | 1902-1906 |
アフォンソペーナ | 1906-1909 |
ニロ・ペシャニャ | 1909-1910 |
エルメス・ダ・フォンセカ | 1910-1914 |
VenceslauBrás | 1914 - 1918年 |
ロドリゲスアルベス | 1918年 |
デルフィムモレイラ | 1919年 |
エピタシオ・ペソア | 1919-1922 |
Artur Bernardes | 1922-1926 |
ワシントンルイス | 1926-1930 |
ジュリオ・プレステス | 1930年 |
空き(仮政府) | 1930-1934 |
ゲトゥリオ・バルガス | 1934-1945; 1951-1954 |
ホセ・リニャレス | 1945-1946 |
ガスパルデュトラ | 1946-1951 |
カフェフィロ | 1954-1955 |
カルロス・ルス | 1955年 |
ネレウラモス | 1955 - 1956年 |
Juscelino Kubitschek | 1956 - 1961年 |
ジャニオ・クアドロス | 1961年 |
ラニエリマッツィリ | 1961年 |
ジョアン・グラールト | 1961-1964 |
ラニエリマッツィリ | 1964年 |
ウンベルトカステロブランコ | 1964 - 1967年 |
Artur da Costa e Silva | 1967-1969 |
エミリオ・メディチ | 1969-1974 |
アーネスト・ガイゼル | 1974-1979 |
JoãoFigueiredo | 1979 - 1985年 |
ホセ・サーニー | 1985-1990 |
フェルナンドコラー | 1990-1992 |
イタマル・フランコ | 1992-1994 |
フェルナンドアンリケカルドーゾ | 1995-2002 |
ルイス・イナシオ・ルラ・ダ・シルバ | 2003-2010 |
Dilma Rousseff | 2011-2016 |
ミシェルテマー | 2016年 - 現在 |